來源:夜神2020-04-30 13:35
河南建業足球俱樂部,成立於1994年8月,是中國最早成立的職業足球俱樂部之一,球隊成立至今未更換過俱樂部投資人,是中國唯一一家擁有自主球場----航海體育場的職業足球俱樂部。在這裏你可以了解俱樂部的最新賽季陣容名單以及球隊歷史。
球隊主場:大連市體育中心體育場
現任主教練:謝輝
球隊陣容
號碼 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年齡 |
身高(cm)
|
體重(kg)
|
U23球員
|
1 | G | 張翀 | 1987-11-25 | 34 | 190 | 81 | |
2 | D | 林隆昌 | 1990-02-24 | 32 | 187 | 82 | |
3 | D | 單鵬飛 | 1993-05-07 | 29 | 183 | 79 | |
5 | M | 吳偉 | 1997-02-05 | 25 | 182 | 72 | |
6 | D | 王獻鈞 | 2000-06-01 | 22 | 185 | 71 | U23 |
7 | F | 林良銘 | 1997-06-04 | 25 | 180 | 73 | |
8 | M | 朱挺 | 1985-07-15 | 36 | 178 | 67 | |
9 | F | 單歡歡 | 1999-01-24 | 23 | 188 | 65 | U23 |
11 | M | 孫國文 | 1993-09-30 | 28 | 182 | 73 | |
12 | M | 張建生 | 1999-12-30 | 22 | 175 | 66 | U23 |
13 | D | 王耀鵬 | 1995-01-18 | 27 | 187 | 80 | |
14 | D | 黃嘉輝 | 2000-10-07 | 21 | 183 | 74 | U23 |
15 | F | 趙健博 | 2001-05-17 | 21 | 180 | 72 | U23 |
16 | D | 童磊 | 1997-12-16 | 24 | 178 | 66 | |
18 | D | 何宇鵬 | 1999-12-05 | 22 | 182 | 69 | U23 |
19 | M | 王振澳 | 1999-08-10 | 22 | 170 | 58 | U23 |
20 | M | 王騰達 | 2001-02-18 | 21 | 178 | 66 | U23 |
22 | D | 董巖鋒 | 1996-02-11 | 26 | 182 | 75 | |
23 | M | 商隱 | 1989-01-23 | 33 | 177 | 72 | |
25 | F | 俸澤源 | 2001-11-19 | 20 | 181 | 62 | U23 |
26 | M | 崔明安 | 1994-11-15 | 27 | 180 | 70 | |
27 | D | 楊鵬舉 | 2000-06-06 | 22 | 181 | 67 | U23 |
28 | M | 費煜 | 1991-02-06 | 31 | 186 | 82 | |
31 | M | 呂鵬 | 1989-10-28 | 32 | 182 | 76 | |
32 | G | 庫迪熱提·阿布來提 | 1997-02-05 | 25 | 192 | 84 | |
33 | M | 宋誌偉 | 1989-03-19 | 33 | 188 | 80 | |
35 | M | 王禹 | 2002-04-28 | 20 | 178 | 70 | U23 |
36 | G | 王金帥 | 2001-01-09 | 21 | 186 | 75 | U23 |
37 | F | 寧浩 | 1985-03-12 | 37 | 172 | 72 | |
38 | M | 呂焯毅 | 2001-04-16 | 21 | 175 | 60 | U23 |
39 | F | 閻相闖 | 1986-09-05 | 35 | 174 | 67 |
球隊歷史
2010年,大連阿爾濱隊奪取中乙聯賽冠軍,實現了當年組隊當年衝甲的突破。2011年,大連阿爾濱奪得中甲聯賽冠軍,衝超成功。
2014年從中超降級。2015年12月更名為大連一方足球俱樂部。2017年10月奪得中甲聯賽冠軍,成功衝超。
2019年5月25日,大連一方足球俱樂部更名為大連人職業足球俱樂部。2019年7月主教練由拉斐爾·貝尼特斯(Rafael Benitez)接任。
2020年1月21日,啟用大連人職業足球俱樂部名稱和logo